PUECON SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PUECON SL
CIF B78461274
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gomez Sanchez-trillo Maria Del Pilar
VINCULACIONES DE PUECON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUECON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Sanchez-trillo Maria Del Pilar | Consejero | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Gomez Sanchez-trillo Maria Del Pilar | Presidente | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Puebla Gomez Guillermo | Consejero | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Puebla Gomez Guillermo | Secretario | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Puebla Gomez Maria Del Pilar | Consejero | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Puebla Gomez Vicente | Consejero | 14/02/2011 | 28/08/2014 |
Gomez Sanchez-trillo Maria Del Pilar | Secretario | 14/02/2011 | |
Puebla Martinez Guillermo | Presidente | 14/02/2011 | |
Puebla Martinez Guillermo | Consejero | 14/02/2011 |
ACTOS BORME DE PUECON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 223, S 8, H M 13210, I/A 16 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 223, S 8, H M 13210, I/A 16 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 223, S 8, H M 13210, I/A 16 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 222, S 8, H M 13210, I/A 15 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 222, S 8, H M 13210, I/A 15 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-28