PUEBLA AIDASOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XIII, 1
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social PUEBLA AIDASOM SL
CIF B93040467
Capital Social 592510.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 28/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUEBLA AIDASOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUEBLA AIDASOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Norling Plahn Sten Erik | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2022 | |
Norling Plahn Sten Erik | Presidente | 26/10/2022 | |
Norling Plahn Sten Erik | Consejero | 26/10/2022 | |
Plahn Sten Erik Norling | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
Plahn Sten Erik Norling | Consejero | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
Plahn Sten Erik Norling | Presidente | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
Sandlund Kaijsa Helena | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
Sandlund Kaijsa Helena | Consejero | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
Sandlund Rolf Erik Martin | Secretario | 04/11/2011 | 26/10/2022 |
Sandlund Rolf Erik Martin | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 26/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUEBLA AIDASOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 16, S 8, H MA104435, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 16, S 8, H MA104435, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 16, S 8, H MA104435, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-29
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 16, S 8, H MA104435, I/A 5 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-29
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Capital Anterior: | 332.510,00 | Euros |
Aumento de capital: | 260.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 592.510,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 15, S 8, H MA104435, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29