PUBLICIS DIALOG ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 21
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PUBLICIS DIALOG ESPAÑA SA
CIF A78180452
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUBLICIS DIALOG ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUBLICIS DIALOG ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila De Abreu Paulo Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2009 | 17/09/2010 |
Cerrillo Arias Patricia | Secretario | 17/09/2010 | |
Cerrillo Arias Patricia | Secretario No Consejero | 27/07/2009 | 17/09/2010 |
Coste Andre | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2009 | 17/09/2010 |
Coste Andre | Presidente | 17/09/2010 | |
Coste Andre | Consejero | 17/09/2010 | |
Furones Ferre Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2009 | 17/09/2010 |
Furones Ferre Miguel Angel | Consejero | 17/05/2010 | 17/09/2010 |
Garrido Salas Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2009 | 17/09/2010 |
LION RESOURCES IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2009 | 17/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUBLICIS DIALOG ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 93, S 8, H M 161540, I/A 43 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 93, S 8, H M 161540, I/A 43 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 93, S 8, H M 161540, I/A 43 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º. Capital Social.Artículo 6º. Número y representación de las acciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 92, S 8, H M 161540, I/A 42 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
- Desembolsado: 12.567.163,11 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 92, S 8, H M 161540, I/A 42 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 92, S 8, H M 161540, I/A 41 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 92, S 8, H M 161540, I/A 41 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 89, S 8, H M 161540, I/A 40 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 89, S 8, H M 161540, I/A 40 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28