PUBLICIDAD AGROFRAME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Villarroel, 189
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUBLICIDAD AGROFRAME SL
CIF B67535435
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/11/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PUBLICIDAD AGROFRAME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUBLICIDAD AGROFRAME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Ferrer Juan | Administrador Unico | 30/01/2020 | 27/01/2023 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 29/11/2019 | 30/01/2020 |
ACTOS BORME DE PUBLICIDAD AGROFRAME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 119, S 8, H B 542269, I/A 4 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 867/2022, AUTO FIRME DE FECHA 29/07/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 119, S 8, H B 542269, I/A 4 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 119, S 8, H B 542269, I/A 4 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
- LA PROMOCION,CREACION,GESTION Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR DE LA COMUNICACION,EN CUALQUIER AMBITO TERRITORIAL Y,EN ESPECIAL,DE EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR AUDIOVISUAL.SE INCLUYEN,ENTRE OTRAS,LAS .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 118, S 8, H B 542269, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
- CL VILLARROEL Num.189 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 118, S 8, H B 542269, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 118, S 8, H B 542269, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 118, S 8, H B 542269, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 116, S 8, H B 542269, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 116, S 8, H B 542269, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08