PUBLIBANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Morote, 6
Código Postal 35007
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUBLIBANCO SL
CIF B35059872
Capital Social 115031.4 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PUBLIBANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUBLIBANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alamo Segura Luciano | Liquidador | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
Alamo Segura Luciano | Administrador Unico | 04/01/2022 | 13/01/2023 |
Ara Quero Santiago | Apoderado | 14/01/2013 | 13/01/2023 |
Falcon Portillo Arecio Maria Concepcion Guadalupe | Administrador Unico | 04/01/2022 |
ACTOS BORME DE PUBLIBANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 8 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 8 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 8 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 8 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
- C/ LUIS MOROTE 6 - 6ª PLANTA, OFICINA 4 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Capital Anterior: | 18.030,00 | Euros |
Aumento de capital: | 97.001,40 | Euros |
Capital Actual: | 115.031,40 | Euros |
Porcentaje: | 538,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 57, S 8, H GC 14267, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 56, S 8, H GC 14267, I/A 6 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35