PUAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Laurea Miro, 426
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUAL SL
CIF B08209371
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Nombres Anteriores
- PUAL SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sauret Udina Frederic | Administrador Solidario | 01/03/2016 | 08/02/2022 |
Sauret Udina Frederic | Administrador Solidario | 04/05/2010 | 08/02/2022 |
Sauret Udina Frederic | Administrador Solidario | 01/04/2020 | 08/02/2022 |
Sauret Udina Frederic | Liquidador | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
Soler Moll Joan | Administrador Solidario | 01/03/2016 | 08/02/2022 |
Soler Moll Joan | Administrador Solidario | 04/05/2010 | 08/02/2022 |
Soler Moll Joan | Administrador Solidario | 01/04/2020 | 08/02/2022 |
Soler Moll Juan | Liquidador | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
Sauret Catasus Jaume | Administrador Solidario | 04/05/2010 | |
Soler Almirall Juan | Administrador Solidario | 04/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 131, S 8, H B 80397, I/A 21 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 131, S 8, H B 80397, I/A 21 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 131, S 8, H B 80397, I/A 21 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: PUAL SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 128, S 8, H B 80397, I/A 20 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Empresa: PUAL SA
- Denominación y forma adoptada: PUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 128, S 8, H B 80397, I/A 20 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-08
Empresa: PUAL SA
- Otras modificaciones estatutarias: ART.21 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 128, S 8, H B 80397, I/A 19 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Empresa: PUAL SA
- CR DE LAUREA MIRO Num.426 (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 128, S 8, H B 80397, I/A 18 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: PUAL SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 128, S 8, H B 80397, I/A 17 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Empresa: PUAL SA
- Otras modificaciones estatutarias: ART.21.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE DICIEMBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26770 , F 127, S 8, H B 80397, I/A 16 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: PUAL SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08