PTV CAPITAL INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Las Aguas, 4
Código Postal 31600
Municipio Burlada/Burlata
Provincia Navarra
Razón Social PTV CAPITAL INVESTMENTS SL
CIF B71238612
Capital Social 437465.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 28/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PTV CAPITAL INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PTV CAPITAL INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apecechea Sobrino Francisco | Consejero | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Augusto Martinez Julio | Consejero | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Ezcurdia Huerta Miguel | Apoderado | 24/06/2015 | 11/11/2022 |
Ezcurdia Huerta Miguel | Presidente | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Ezcurdia Huerta Miguel | Consejero | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Fernandez Macias Joaquin | Consejero | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Villanueva Esarte Oscar | Apoderado | 24/06/2015 | 11/11/2022 |
Villanueva Esarte Oscar | Consejero | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Villanueva Esarte Oscar | Secretario | 02/06/2015 | 11/11/2022 |
Villanueva Esarte Oscar | Liquidador Unico | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
ACTOS BORME DE PTV CAPITAL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
Capital Anterior: | 371.725,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.740,00 | Euros |
Capital Actual: | 437.465,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 5, S 8, H NA 35079, I/A 5 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-31
Capital Anterior: | 120.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 251.725,00 | Euros |
Capital Actual: | 371.725,00 | Euros |
Porcentaje: | 209,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 4, S 8, H NA 35079, I/A 4 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-31
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 4, S 8, H NA 35079, I/A 3 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 3, S 8, H NA 35079, I/A 2 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-31