PSICOLOGOS EMPRESARIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mar Egeo, 17
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social PSICOLOGOS EMPRESARIALES SA
CIF A78997483
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PSICOLOGOS EMPRESARIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PSICOLOGOS EMPRESARIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin De La Fuente Marta | Administrador Unico | 07/06/2013 | 06/07/2022 |
Martin De La Fuente Marta | Liquidador | 06/07/2022 | 06/07/2022 |
Martin De La Fuente Jose Miguel | Administrador Unico | 10/11/2010 | 07/06/2013 |
De La Fuente Hoyos Eloina | Administrador Solidario | 10/11/2010 | |
Martin Martin Jose | Administrador Solidario | 10/11/2010 |
ACTOS BORME DE PSICOLOGOS EMPRESARIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 55, S 8, H M 63100, I/A 10 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 55, S 8, H M 63100, I/A 10 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 55, S 8, H M 63100, I/A 10 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 55, S 8, H M 63100, I/A 10 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Capital Anterior: | 220.098,22 | Euros |
Disminución de capital | 160.098,22 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 54, S 8, H M 63100, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 54, S 8, H M 63100, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Capital Anterior: | 60.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 159.998,22 | Euros |
Capital Actual: | 220.098,22 | Euros |
Porcentaje: | 266,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 54, S 8, H M 63100, I/A 8 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 1,21 | Euros |
Capital Actual: | 60.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 53, S 8, H M 63100, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 53, S 8, H M 63100, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 53, S 8, H M 63100, I/A 7 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28