PSICOLOGIA Y BIENESTAR SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campoamor, 11
Código Postal 33001
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social PSICOLOGIA Y BIENESTAR SLL
CIF B33953019
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PSICOLOGIA Y BIENESTAR SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PSICOLOGIA Y BIENESTAR SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Josefa | Liquidador Mancomunado | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
Fernandez Gonzalez Josefa | Administrador Mancomunado | 04/02/2013 | 23/07/2015 |
Gonzalez Roson Irene | Liquidador Mancomunado | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
Gonzalez Roson Irene | Administrador Mancomunado | 04/02/2013 | 23/07/2015 |
Martin De La Rosa Eva | Liquidador Mancomunado | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
Martin De La Rosa Eva | Administrador Mancomunado | 04/02/2013 | 23/07/2015 |
Gonzalez Roson Irene | Administrador Unico | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE PSICOLOGIA Y BIENESTAR SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 176, S 8, H AS 37938, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-33