PSICO. LAMA SCP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Alvarez de Castro, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PSICO. LAMA SCP
CIF J85764124
Capital Social 1.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 04/08/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PSICO. LAMA SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PSICO. LAMA SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso De San Frutos Maria Yolanda | Administrador Solidario | 13/06/2013 | 26/05/2017 |
Gutierrez Ayuso Laura | Administrador Solidario | 13/06/2013 | 26/05/2017 |
Gutierrez Ayuso Laura | Administrador Unico | 03/05/2011 | 13/06/2013 |
Gutierrez Ayuso Laura | Administrador Solidario | 03/09/2009 | 03/05/2011 |
Martinez San Martin Maria | Administrador Solidario | 03/09/2009 | 03/05/2011 |
ACTOS BORME DE PSICO. LAMA SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 39, S 8, H M 486118, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 39, S 8, H M 486118, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 39, S 8, H M 486118, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 3 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 3 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 3 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26978 , F 38, S 8, H M 486118, I/A 1 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28