PS 11 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 29
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PS 11 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
CIF B85093797
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/04/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario FIRST WAVE SERVICES SL
VINCULACIONES DE PS 11 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PS 11 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRST WAVE SERVICES SL | Socio Unico | 18/12/2008 | 06/10/2016 |
Lybaert Alexandra Silvia | Apoderado Solidario | 18/12/2008 | 06/10/2016 |
Martin Gruschka | Administrador Unico | 14/07/2015 | 06/10/2016 |
Minjaw Paul Francis M | Apoderado Solidario | 18/12/2008 | 06/10/2016 |
Villanueva Villa Javier Luis | Representante | 18/12/2008 | 06/10/2016 |
Villanueva Villa Javier Luis | Apoderado Solidario | 18/12/2008 | 06/10/2016 |
Martin Gruschka | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Seco Barragan Alejandro | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Seco Barragan Alejandro | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Alexandra Silvia Lybaert | Apoderado | 07/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PS 11 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 171, S 8, H B 375264, I/A 20 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 171, S 8, H B 375264, I/A 20 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 171, S 8, H B 375264, I/A 19 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 171, S 8, H B 375264, I/A 18 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 171, S 8, H B 375264, I/A 18 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40996 , F 223, S 8, H B 375264, I/A 17 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40996 , F 223, S 8, H B 375264, I/A 17 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40996 , F 222, S 8, H B 375264, I/A 16 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40996 , F 222, S 8, H B 375264, I/A 16 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40996 , F 222, S 8, H B 375264, I/A 15 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08