PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 29
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
CIF B85091932
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Gruschka | Administrador Unico | 14/07/2015 | 06/10/2016 |
Martin Gruschka | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Seco Barragan Alejandro | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Seco Barragan Alejandro | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 14/07/2015 |
Alexandra Silvia Lybaert | Apoderado | 07/10/2014 | |
FIRST WAVE SERVICES SL | Administrador Unico | 07/10/2014 | |
Parodi Conches Martin | REPR.143 RRM | 12/12/2013 | 07/10/2014 |
Parodi Conches Martin | Apoderado | 13/08/2012 | 07/10/2014 |
Paul Francis W Minjauw | Apoderado | 12/12/2013 | |
Rik Norbert Rene Missault | REPR.143 RRM | 13/08/2012 | 12/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 136, S 8, H B 375244, I/A 20 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 136, S 8, H B 375244, I/A 20 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 136, S 8, H B 375244, I/A 19 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 135, S 8, H B 375244, I/A 18 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 135, S 8, H B 375244, I/A 18 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 132, S 8, H B 375244, I/A 17 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 132, S 8, H B 375244, I/A 17 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 132, S 8, H B 375244, I/A 16 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 132, S 8, H B 375244, I/A 16 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 132, S 8, H B 375244, I/A 15 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08