PRP PUBLICIDAD EN METACRILATO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Francesc de Vinatea, 41
Código Postal 46290
Municipio Alcàsser
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PRP PUBLICIDAD EN METACRILATO SL
CIF B98462385
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 23/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PRP PUBLICIDAD EN METACRILATO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRP PUBLICIDAD EN METACRILATO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrus March Jose Lorenzo | Administrador Unico | 04/08/2016 | 18/09/2020 |
Ferrus March Jose Lorenzo | Liquidador Unico | 18/09/2020 | 18/09/2020 |
Miedes Tronchoni Pedro | Administrador Unico | 30/07/2012 | 04/08/2016 |
ACTOS BORME DE PRP PUBLICIDAD EN METACRILATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 3 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-46
Dirección:C/ FRANCESC DE VINATEA 41 (ALCASSER)
Comienzo de operaciones:23/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 2. Industrias manufactureras y textiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 82, S 8, H V 149667, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-46