PROYREN ACENTEJO SL
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social PROYREN ACENTEJO SL
CIF B38416293
Capital Social 312449.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Gonzalez Ruben
Propietario Perez Gutierrez Manuel De Los Reyes
ORGANIGRAMA DE PROYREN ACENTEJO SL
VINCULACIONES DE PROYREN ACENTEJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYREN ACENTEJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Gonzalez Ruben | Administrador Unico | 11/01/2019 | |
Perez Gonzalez Mauro | Apoderado | 20/01/2011 | |
Perez Gutierrez Manuel De Los Reyes | Socio Unico | 10/06/2010 |
ACTOS BORME DE PROYREN ACENTEJO SL
- Que por la inscripción 10ª, se consignó erroneamente la fecha del cese de Administrador, siendo la correcta el día 3 de diciembre de 2018.- Que por la inscripción 10ª, se consignó erroneamente la fecha del nombramiento del Administrador, siendo la correcta el día 3 de diciembre de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 59, S 8, H TF 12721, I/A 10 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 59, S 8, H TF 12721, I/A 10 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 59, S 8, H TF 12721, I/A 10 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-38
Capital Anterior: | 127.534,00 | Euros |
Aumento de capital: | 184.915,00 | Euros |
Capital Actual: | 312.449,00 | Euros |
Porcentaje: | 144,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 57, S 8, H TF 12721, I/A 9 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 57, S 8, H TF 12721, I/A 8 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38
- La amortización de CINCUENTA (50) participaciones sociales propias, números 1 a la 50, ambas inclusive. Como consecuencia y para mantener la numeración correlativa, se da NUEVA NUMERACION A LAS RESTANTES PARTICIPACIONES SOCIALES y se constituye una reserva indisponible por su valor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 57, S 8, H TF 12721, I/A 7 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-38
Capital Anterior: | 129.084,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.550,00 | Euros |
Capital Actual: | 127.534,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 57, S 8, H TF 12721, I/A 7 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 57, S 8, H TF 12721, I/A 7 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-38