PROYEPARC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Imperial, 43
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYEPARC SL
CIF B85660280
Capital Social 3512.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 11/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYEPARC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYEPARC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chamizo Sanchez Jorge Enrique | Liquidador | 27/11/2018 | 27/11/2018 |
Chamizo Sanchez Jorge Enrique | Administrador Unico | 03/06/2013 | 27/11/2018 |
Chico Ruiz Asuncion | Administrador Unico | 13/05/2009 | 03/06/2013 |
ACTOS BORME DE PROYEPARC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 179, S 8, H M 480553, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 179, S 8, H M 480553, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 179, S 8, H M 480553, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 179, S 8, H M 480553, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 178, S 8, H M 480553, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 178, S 8, H M 480553, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 502,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.512,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 178, S 8, H M 480553, I/A 2 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 175, S 8, H M 480553, I/A 1 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Dirección:PASEO IMPERIAL 43 - A (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/03/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:DISEÑO, EDICION, EXPLOTACION DE PAGINAS WEB EN INTERNET O CUALQUIER OTRO MEDIO. HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE DISEÑOS PUBLICITARIOS EN SERVICIOS INFORMATICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26664 , F 175, S 8, H M 480553, I/A 1 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28