PROYECTOTRAVELERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sao Paulo, 6
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOTRAVELERS SL
CIF B76171388
Capital Social 28000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 30/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mendez Feliciano Luis
VINCULACIONES DE PROYECTOTRAVELERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOTRAVELERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ruiz Angel Salvador | Administrador Unico | 12/07/2017 | 26/12/2017 |
Garcia Ruiz Angel Salvador | Liquidador | 26/12/2017 | 26/12/2017 |
Mendez Feliciano Luis | Socio Unico | 31/10/2013 | 26/12/2017 |
Mendez Feliciano Luis | Administrador Unico | 31/10/2013 | 12/07/2017 |
ACTOS BORME DE PROYECTOTRAVELERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 4 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 4 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 4 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 4 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 177, S 8, H GC 47534, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-35
- C/ SAO PAULO 6 - OFICINA 131 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 176, S 8, H GC 47534, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 176, S 8, H GC 47534, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-35
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 830,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 176, S 8, H GC 47534, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 175, S 8, H GC 47534, I/A 1 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-35