PROYECTOS Y FINCAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 141
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROYECTOS Y FINCAS SA
CIF A78687324
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTOS Y FINCAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS Y FINCAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Garcia De Mendoza Francisco Javier | Apoderado | 29/06/2020 | |
SANCHEZ GARRIDO BENITO | Administrador Unico | 18/01/2018 | 29/06/2020 |
SANCHEZ GARRIDO BENITO | Liquidador | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
Gutierrez Gonzalez Juan Luis | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 18/01/2018 |
Martinez Garcia Francisco Javier | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 18/01/2018 |
Martinez Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS Y FINCAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 168, S 8, H M 119249, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 168, S 8, H M 119249, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 168, S 8, H M 119249, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 168, S 8, H M 119249, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 168, S 8, H M 119249, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 167, S 8, H M 119249, I/A 12 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.. Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales.. Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales.. Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 167, S 8, H M 119249, I/A 12 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 167, S 8, H M 119249, I/A 12 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 167, S 8, H M 119249, I/A 12 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: 1. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 6, 17, 18, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20300 , F 166, S 8, H M 119249, I/A 11 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28