PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Cl Vives de Liern, 3
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
CIF A97474852
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/06/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Birlanga Blanquer Antonio Eduardo | Administrador Solidario | 28/07/2016 | 05/09/2017 |
Vera Moreno Juan | Administrador Solidario | 28/07/2016 | 05/09/2017 |
Asuncion Hernandez Antonio | Presidente | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Asuncion Hernandez Antonio | Consejero | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Birlanga Blanquer Antonio Eduardo | Secretario | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Birlanga Blanquer Antonio Eduardo | Consejero Delegado | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Birlanga Blanquer Antonio Eduardo | Consejero | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Vera Moreno Juan | Consejero | 19/07/2012 | 28/07/2016 |
Asuncion Hernandez Antonio | Presidente | 09/03/2012 | |
Asuncion Hernandez Antonio | Consejero | 09/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 M (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Nif:A97474852
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:27/04/2017
Número Procedimiento Concursal:001136/2016
Datos Registrales:
Tomo:
7881
Libro:
5175
Folio:
5
Hoja:
8-98528
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Nif:A97474852
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:27/04/2017
Número Procedimiento Concursal:001136/2016
Datos Registrales:
Tomo:
7881
Libro:
5175
Folio:
5
Hoja:
8-98528
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO DE LEVANTE SA
Nif:A97474852
Solicitud de declaración
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:27/04/2017
Número Procedimiento Concursal:001136/2016
Datos Registrales:
Tomo:
7881
Libro:
5175
Folio:
5
Hoja:
8-98528
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 5, S 8, H V 98528, I/A 5 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
- Por error no se publicó en el Boletín 148 de fecha 04/08/16 y referencia 03239802016, el cese de D. Antonio Eduardo Birlanga Blanquer como Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 3, S 8, H V 98528, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2017-125-46
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 3, S 8, H V 98528, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2017-125-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 3, S 8, H V 98528, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-46
- Otras modificaciones estatutarias: art.16 alternativa y plazo de 6 años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7881, L 5175, F 3, S 8, H V 98528, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-46