PROYECTOS S'ESTANYOL SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social PROYECTOS S'ESTANYOL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTOS S'ESTANYOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS S'ESTANYOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Bosch Roberto Armando | Apoderado | 18/05/2016 | 28/06/2022 |
SA VALL DE SOLLER 2001 SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | 28/06/2022 |
SA VALL DE SOLLER 2001 SL | Liquidador | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
Sanchez Casares Maria Luisa | Apoderado | 18/05/2016 | 28/06/2022 |
Sanchez Casares Maria Luisa | Apoderado | 28/06/2022 | |
FERRER MORELL SA | Administrador Unico | 23/01/2013 | 18/05/2016 |
Font Ferra Bartolome | Administrador Unico | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS S'ESTANYOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 173, S 8, H PM 46360, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 173, S 8, H PM 46360, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 173, S 8, H PM 46360, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 173, S 8, H PM 46360, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 173, S 8, H PM 46360, I/A 8 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
- Doña Angela Acosta Caycedo, persona física representante de la Entidad "Sa Vall de Soller 2001, SL", administradora única de la Sociedad, por Resolución de la D.G.R.N. de 17 de diciembre de 2019 ha adquirido la nacionalidad española por residencia y es titular del D.N.I. español 04.301.092-T
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 172, S 8, H PM 46360, I/A 5 N (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 73, S 8, H PM 46360, I/A 7 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 172, S 8, H PM 46360, I/A 6 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 172, S 8, H PM 46360, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 172, S 8, H PM 46360, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-07