PROYECTOS RIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan Bosco, 39
Código Postal 08303
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS RIAL SL
CIF B63796478
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/03/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROYECTOS RIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS RIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guirao Diaz Anna Maria | Apoderado | 19/10/2009 | 02/11/2021 |
Zamudio Benitez Gonzala | Liquidador | 13/02/2019 | 02/11/2021 |
Zamudio Benitez Gonzala | Apoderado | 19/10/2009 | 02/11/2021 |
Alvarez Noguera Antonio | Liquidador | 18/01/2012 | 13/02/2019 |
Rivera Garcia Ricardo | Liquidador | 18/01/2012 | 13/02/2019 |
Alvarez Noguera Antonio | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 18/01/2012 |
Rivera Garcia Ricardo | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 18/01/2012 |
Guirao Diaz Anna Maria | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | |
Zamudio Benitez Gonzala | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS RIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 124, S 8, H B 298335, I/A 9 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 124, S 8, H B 298335, I/A 9 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
- CL SANT JOAN BOSCO NUM.39, P.BAJOS PTA.2 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 7 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 7 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 123, S 8, H B 298335, I/A 7 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37416 , F 122, S 8, H B 298335, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08