PROYECTOS OBRAS Y REFORMAS DOYMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Auxiliar Tf Cinco, 5
Municipio La Matanza de Acentejo
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS OBRAS Y REFORMAS DOYMA SL
CIF B76608447
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 14/06/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROYECTOS OBRAS Y REFORMAS DOYMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS OBRAS Y REFORMAS DOYMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Del Pino Eugenia | Administrador Mancomunado | 02/09/2020 | 21/12/2020 |
Martin De La Cruz Isaac | Administrador Mancomunado | 02/09/2020 | 21/12/2020 |
Martin De La Cruz Isaac | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
Martin Barroso Domingo | Administrador Unico | 19/06/2013 | 02/09/2020 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS OBRAS Y REFORMAS DOYMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 2 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 2 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 48, S 8, H TF 52048, I/A 2 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 45, S 8, H TF 52048, I/A 1 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Dirección:CTRA AUXILIAR TF-5 28 (MATANZA DE ACENTEJO (LA))
Comienzo de operaciones:14/06/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios o ajenos mediante la realización de las actuaciones urbanísticas oportunas, así como la ejecución de obras, construcciones, instalaciones, servicios o cualesquiera otra actividad inmobiliaria. La compra, venta, adquisición, adm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 45, S 8, H TF 52048, I/A 1 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38