PROYECTOS LAUDEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bruno Solano, 14
Código Postal 50006
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PROYECTOS LAUDEGO SL
CIF B99142556
Capital Social 43090.0 Euros
Fecha de Constitución 03/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lauroba Suescun Javier Esteban
VINCULACIONES DE PROYECTOS LAUDEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS LAUDEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lauroba De Gorriz Iñigo | Apoderado Solidario | 04/09/2015 | 03/02/2022 |
Lauroba Gorriz Esteban Javier | Apoderado Solidario | 04/09/2015 | 03/02/2022 |
Lauroba Suescun Javier Esteban | Apoderado Solidario | 04/09/2015 | 03/02/2022 |
Lauroba Suescun Javier Esteban | Socio Unico | 19/03/2021 | 03/02/2022 |
Lauroba Suescun Javier Esteban | Administrador Unico | 19/03/2021 | 03/02/2022 |
Lauroba Suescun Javier Esteban | Liquidador | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
Lauroba De Gorriz Juan Luis | Administrador Unico | 19/03/2021 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS LAUDEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 6, S 8, H Z 43063, I/A 4 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.090,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.290,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 5, S 8, H Z 43063, I/A 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 5, S 8, H Z 43063, I/A 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 5, S 8, H Z 43063, I/A 3 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 5, S 8, H Z 43063, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-50