PROYECTOS INMOBILIARIOS KREUBER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 12
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS INMOBILIARIOS KREUBER SL
CIF B88357660
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 28/03/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario OBERAI INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS KREUBER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS KREUBER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Arrese Garcia Bueno Miguel | Administrador Solidario | 10/02/2020 | 05/10/2021 |
Gimeno Alvargonzalez Jaime | Administrador Solidario | 10/02/2020 | 05/10/2021 |
OBERAI INVESTMENTS SL | Socio Unico | 13/02/2020 | 05/10/2021 |
Smith Gonzalez Juan Carlos | Administrador Solidario | 10/02/2020 | 05/10/2021 |
ENEAS PROYECTOS SL | Socio Unico | 10/02/2020 | 13/02/2020 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 17/04/2019 | 10/02/2020 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS INMOBILIARIOS KREUBER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 32, S 8, H M 694237, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 32, S 8, H M 694237, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 32, S 8, H M 694237, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
- C/ VELAZQUEZ, 12 - 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 32, S 8, H M 694237, I/A 4 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 149 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39074 , F 31, S 8, H M 694237, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28