PROYECTOS INMOBILIARIOS BAGAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mediterraneo, 11
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROYECTOS INMOBILIARIOS BAGAR SL
CIF B82329780
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS BAGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS BAGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badillo Garcia Luis | Apoderado | 07/02/2017 | 20/12/2023 |
Pitillas Madinaveitia Maria Dolores | Administrador Unico | 13/05/2010 | 20/12/2023 |
Pitillas Madinaveitia Maria Dolores | Apoderado | 20/12/2023 | |
Pitillas Madinaveitia Maria Dolores | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Badillo Garcia Luis | Administrador Solidario | 13/05/2010 | |
Pitillas Madinaveitia Maria Dolores | Administrador Solidario | 13/05/2010 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS INMOBILIARIOS BAGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 173, S 8, H M 232776, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 173, S 8, H M 232776, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 173, S 8, H M 232776, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 173, S 8, H M 232776, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 173, S 8, H M 232776, I/A 8 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Capital Anterior: | 54.091,00 | Euros |
Disminución de capital | 51.086,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.005,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 172, S 8, H M 232776, I/A 7 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 172, S 8, H M 232776, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 171, S 8, H M 232776, I/A 5 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 171, S 8, H M 232776, I/A 5 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28