PROYECTOS FOOD TECH SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social PROYECTOS FOOD TECH SL
CIF B31843675
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 25/02/2005
Página Web www.foodtech.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario FUDE DEVELOPMENT ENGINEERING SL
VINCULACIONES DE PROYECTOS FOOD TECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS FOOD TECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUDE DEVELOPMENT ENGINEERING SL | Socio Unico | 25/05/2011 | 14/10/2011 |
Sanchez Fernandez Carlos | Administrador Unico | 25/05/2011 | 14/10/2011 |
Sanchez Fernandez Carlos | Liquidador Unico | 14/10/2011 | 14/10/2011 |
Echeverria Aldunate Iñigo | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 25/05/2011 |
Sanchez Fernandez Carlos | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 25/05/2011 |
Sanchez Fernandez Ruben | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 25/05/2011 |
Zamarron Portus Angel | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 25/05/2011 |
Sanchez Fernandez Carlos | Administrador Unico | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS FOOD TECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 5 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 5 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 5 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 5 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 5 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 14, S 8, H NA 22318, I/A 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31