PROYECTOS FINANCIEROS BISTRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 46
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS FINANCIEROS BISTRAL SL
CIF B85566974
Fecha de Constitución 11/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS FINANCIEROS BISTRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS FINANCIEROS BISTRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centeno Rodriguez Roberto | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 13/12/2018 |
Rodero Arrubarrena Aritza | Liquidador | 13/12/2018 | 13/12/2018 |
Rodero Arrubarrena Aritza | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 13/12/2018 |
Sanz Diaz Luis | Apoderado | 03/08/2017 | 13/12/2018 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 05/02/2009 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS FINANCIEROS BISTRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 82, S 8, H M 470164, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 82, S 8, H M 470164, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 82, S 8, H M 470164, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 82, S 8, H M 470164, I/A 5 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
- AVDA ALBERTO ALCOCER - NUMERO 46- B, PISO 2º, PUE (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 82, S 8, H M 470164, I/A 4 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 81, S 8, H M 470164, I/A 3 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 80, S 8, H M 470164, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26081 , F 80, S 8, H M 470164, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28