PROYECTOS ESTUDIOS PROESPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Curtidores, 3
Código Postal 40002
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS ESTUDIOS PROESPA SL
CIF B79720496
Actividad Servicios de apoyo a la silvicultura
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS ESTUDIOS PROESPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS ESTUDIOS PROESPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Virseda Racionero Maria Carmen | Administrador Solidario | 15/10/2009 | 16/12/2016 |
Virseda Racionero Maria Carmen | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
Yusta Yusta Oscar Luis | Administrador Solidario | 15/10/2009 | 16/12/2016 |
Yusta Yusta Oscar Luis | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
Antonio Rubio Zornoza | Consejero | 15/10/2009 | |
Fernandez Freire Rafael | Consejero | 15/10/2009 | |
Ferreira Beirante Arlindo | Consejero | 15/10/2009 | |
Virseda Racionero Maria Carmen | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2009 | |
Virseda Racionero Maria Carmen | Presidente | 15/10/2009 | |
Virseda Racionero Maria Carmen | Consejero | 15/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS ESTUDIOS PROESPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 190, S 8, H SG 1797, I/A 8 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 190, S 8, H SG 1797, I/A 8 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 190, S 8, H SG 1797, I/A 8 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 190, S 8, H SG 1797, I/A 8 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-40
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-40
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-40
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-40
- C/ CURTIDORES 3 3º I (SEGOVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 125, S 8, H SG 1797, I/A 7 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-40
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 125, S 8, H SG 1797, I/A 7 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 125, S 8, H SG 1797, I/A 7 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-40