PROYECTOS ENOL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Benito Argüelles, 2
Código Postal 33004
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social PROYECTOS ENOL SA
CIF A33028739
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS ENOL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS ENOL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Maria Belen | Apoderado | 22/08/2012 | 16/10/2015 |
Caicoya Cores Alfonso | Liquidador Solidario | 18/08/2015 | 16/10/2015 |
Caicoya Cores Pedro Jose | Liquidador Solidario | 18/08/2015 | 16/10/2015 |
Diaz Sanchez Pacheco Luis Antonio | Liquidador Solidario | 18/08/2015 | 16/10/2015 |
Caicoya Cores Pedro Jose | Administrador Solidario | 25/07/2011 | 18/08/2015 |
Diaz Sanchez Pacheco Luis Antonio | Administrador Solidario | 25/07/2011 | 18/08/2015 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS ENOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 216, S 8, H AS 7354, I/A 17 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 216, S 8, H AS 7354, I/A 17 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 16 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 16 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 16 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-33
- C/ GENERAL YAGUE 2 (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 15 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 15 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 14 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 215, S 8, H AS 7354, I/A 13 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-33