PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aguilas, 27
Código Postal 28691
Municipio Villanueva de la Cañada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES SL
CIF B87207833
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 05/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Buendia Bicand Alvaro Marcos
VINCULACIONES DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buendia Bicand Alvaro Marcos | Socio Unico | 13/02/2015 | 28/12/2023 |
Del Campo Garcia Beatriz | Administrador Unico | 25/06/2015 | 28/12/2023 |
Del Campo Garcia Beatriz | Liquidador | 28/12/2023 | 28/12/2023 |
Buendia Bicand Alvaro Marcos | Administrador Unico | 13/02/2015 | 25/06/2015 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 2 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 197, S 8, H M 595070, I/A 2 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 196, S 8, H M 595070, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 196, S 8, H M 595070, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Dirección:C/ AGUILAS NUMERO 27 (VILLANUEVA DE LA CAÑADA)
Comienzo de operaciones:05/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA, URBANISMO, DELINEACION, PROSPECCIONES, ESTUDIOS GEOLOGICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33059 , F 196, S 8, H M 595070, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28