PROYECTOS E INVERSIONES REY DE ROMANOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Loeches
Provincia Madrid
Razón Social PROYECTOS E INVERSIONES REY DE ROMANOS SL
CIF B83380436
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDYCO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROYECTOS E INVERSIONES REY DE ROMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS E INVERSIONES REY DE ROMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A&G PRACTICA MERCANTIL SL | Auditor | 17/03/2011 | 14/09/2022 |
AUDYCO AUDITORES SL | Auditor | 22/05/2012 | 14/09/2022 |
Bas Perez Maria Caridad | Auditor | 23/09/2010 | 14/09/2022 |
Morales Del Castillo Manuel | Liquidador | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
Morales Del Castillo Manuel | Administrador Unico | 23/08/2013 | 14/09/2022 |
Amaro Gener Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 23/08/2013 | |
Amaro Gener Jose Manuel | Presidente | 23/08/2013 | |
Amaro Gener Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 23/08/2013 | |
Amaro Gener Jose Manuel | Consejero | 23/08/2013 | |
Monforte Blazquez Jose Antonio | Consejero | 23/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS E INVERSIONES REY DE ROMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 174, S 8, H M 311123, I/A 10 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 174, S 8, H M 311123, I/A 10 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 174, S 8, H M 311123, I/A 10 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 174, S 8, H M 311123, I/A 10 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 173, S 8, H M 311123, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 13, 16 Y17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 173, S 8, H M 311123, I/A 8 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 173, S 8, H M 311123, I/A 8 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 173, S 8, H M 311123, I/A 8 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Capital Anterior: | 2.294,00 | Euros |
Aumento de capital: | 806,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 172, S 8, H M 311123, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 806,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.294,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18002 , F 172, S 8, H M 311123, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28