PROYECTOS CASA DANESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Cornisa, 3
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS CASA DANESA SL
CIF B16594780
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/09/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS CASA DANESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS CASA DANESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andersen Bodil | Administrador Solidario | 08/02/2021 | 27/12/2023 |
Ingemann Anders | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Ingemann Anders | Apoderado | 08/02/2021 | 27/12/2023 |
Ingemann Knut | Administrador Solidario | 08/02/2021 | 27/12/2023 |
Ingemann Knut | Administrador Unico | 19/10/2018 | 08/02/2021 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS CASA DANESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 68, S 8, H PM 85207, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 68, S 8, H PM 85207, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 68, S 8, H PM 85207, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 68, S 8, H PM 85207, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 68, S 8, H PM 85207, I/A 4 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 67, S 8, H PM 85207, I/A 3 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
- C/ VIA CORNISA 3 - APARTAMENTO 17, SANTA PONSA. (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 67, S 8, H PM 85207, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 67, S 8, H PM 85207, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 67, S 8, H PM 85207, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 67, S 8, H PM 85207, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07