PROYECTOS CARVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ferraz, 5
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS CARVER SL
CIF B86102274
Capital Social 2804830.62 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS CARVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS CARVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vera Deltell Fernando | Liquidador Solidario | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Fernando | Administrador Solidario | 31/05/2016 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Fernando | Apoderado | 04/02/2011 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Jesus | Apoderado | 08/05/2014 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Jesus | Liquidador Solidario | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Jesus | Administrador Solidario | 31/05/2016 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Marta | Liquidador Solidario | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Marta | Administrador Solidario | 31/05/2016 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Marta | Apoderado | 04/02/2011 | 05/02/2020 |
Vera Deltell Fernando | Administrador Mancomunado | 11/01/2011 | 31/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS CARVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 87, S 8, H M 506963, I/A 10 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 87, S 8, H M 506963, I/A 10 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 87, S 8, H M 506963, I/A 10 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 87, S 8, H M 506963, I/A 10 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 86, S 8, H M 506963, I/A 9 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 86, S 8, H M 506963, I/A 9 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 86, S 8, H M 506963, I/A 9 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Capital Anterior: | 3.075.175,74 | Euros |
Disminución de capital | 270.345,12 | Euros |
Capital Actual: | 2.804.830,62 | Euros |
Porcentaje: | 8,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 86, S 8, H M 506963, I/A 8 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: 20. Retribución de los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 85, S 8, H M 506963, I/A 7 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 84, S 8, H M 506963, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28