PROYECTOS CARLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Letxumborro, 102
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PROYECTOS CARLOS SL
CIF B75207985
Capital Social 12000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Monsalve Martinez Luis Carlos
VINCULACIONES DE PROYECTOS CARLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS CARLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monsalve Martinez Luis Carlos | Socio Unico | 08/11/2018 | 03/01/2022 |
Monsalve Martinez Luis Carlos | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Monsalve Martinez Luis Carlos | Administrador Unico | 08/11/2018 | 03/01/2022 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS CARLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 141, S 8, H SS 41139, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 141, S 8, H SS 41139, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 141, S 8, H SS 41139, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 141, S 8, H SS 41139, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 138, S 8, H SS 41139, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 138, S 8, H SS 41139, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Dirección:AVDA LETXUMBORRO 102, 1º. (IRUN)
Comienzo de operaciones:24/10/18
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:Ingenieria y proyectos de obras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2872 , F 138, S 8, H SS 41139, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20