PROYECTO SUR MALLORCA RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ C'AN CAVALLERIA 16 BAJOS
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PROYECTO SUR MALLORCA RESIDENCIAL SL
CIF B16591711
Capital Social 121200.0 Euros
Fecha de Constitución 21/08/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario SARGENT PLANIFICACION SL
VINCULACIONES DE PROYECTO SUR MALLORCA RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTO SUR MALLORCA RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquera Gimenez Fernando | Administrador Unico | 14/08/2019 | 19/04/2021 |
Baquera Gimenez Fernando | Liquidador | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
SARGENT PLANIFICACION SL | Socio Unico | 06/11/2018 | 19/04/2021 |
Cirer Juan Antonio | Administrador Unico | 06/11/2018 | 14/08/2019 |
ACTOS BORME DE PROYECTO SUR MALLORCA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Capital Anterior: | 106.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.180,00 | Euros |
Capital Actual: | 121.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 4 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-07
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 106.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.667,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 105, S 8, H PM 85316, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 104, S 8, H PM 85316, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 104, S 8, H PM 85316, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 104, S 8, H PM 85316, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 104, S 8, H PM 85316, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07