PROYECTO HOUSERS 0003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 153
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTO HOUSERS 0003 SL
CIF B87350633
Capital Social 139890.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2015
Página Web www.housers.es/es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTO HOUSERS 0003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTO HOUSERS 0003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brusola Valls Antonio | Representante | 29/11/2017 | 09/10/2020 |
HOUSERS GLOBAL PROPERTIES SL | Administrador Unico | 29/11/2017 | 09/10/2020 |
Iglesias Pujana Raul | Apoderado | 29/11/2017 | 09/10/2020 |
Luna Corral Alvaro | Apoderado | 08/03/2016 | 09/10/2020 |
Marchamalo Cabezuelo David | Liquidador | 09/10/2020 | 09/10/2020 |
Brusola Valls Antonio | Administrador Unico | 13/08/2015 | 29/11/2017 |
ACTOS BORME DE PROYECTO HOUSERS 0003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 141, S 8, H M 607354, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 141, S 8, H M 607354, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 141, S 8, H M 607354, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 141, S 8, H M 607354, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 141, S 8, H M 607354, I/A 5 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 140, S 8, H M 607354, I/A 4 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 140, S 8, H M 607354, I/A 4 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 139, S 8, H M 607354, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 136.890,00 | Euros |
Capital Actual: | 139.890,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.563,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 135, S 8, H M 607354, I/A 2 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
- Creación de la página web corporativa: www.housers.es/es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33745 , F 132, S 8, H M 607354, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28