PROYECTO AGRICOLA MURCIANO SL - EXTINGUIDA
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Razón Social PROYECTO AGRICOLA MURCIANO SL
CIF B73010118
Capital Social 181195.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTO AGRICOLA MURCIANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTO AGRICOLA MURCIANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Julian Martinez Marin | Administrador Unico | 15/01/2016 | 01/12/2016 |
Jose Julian Martinez Marin | Liquidador | 01/12/2016 | 01/12/2016 |
Antonio Martinez Marin | Administrador Unico | 08/10/2009 | 15/01/2016 |
Antonio Martinez Zaragoza | Administrador Unico | 08/10/2009 |
ACTOS BORME DE PROYECTO AGRICOLA MURCIANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 7 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 7 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 7 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 7 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-30
Capital Anterior: | 517.700,00 | Euros |
Disminución de capital | 336.505,00 | Euros |
Capital Actual: | 181.195,00 | Euros |
Porcentaje: | 65,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 6 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Capital Anterior: | 332.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 185.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 517.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 143, S 8, H MU 27171, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 272.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 332.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 453,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 142, S 8, H MU 27171, I/A 3 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-30
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 101,21 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 142, S 8, H MU 27171, I/A 3 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-30