PROYECTA SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTA SIGLO XXI SL
CIF B83315853
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTA SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTA SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pinedo Y De Noriega Fernando Jaime | Apoderado | 22/07/2009 | 18/06/2015 |
Texidor Nachon Alfonso Maria | Liquidador | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
Texidor Y Nachon Alfonso Maria | Administrador Unico | 05/06/2009 | 18/06/2015 |
Garcia Rojo Rojo Alfonso | Apoderado | 22/07/2009 | |
De Pinedo Y De Noriega Fernando Jaime | Administrador Unico | 05/06/2009 |
ACTOS BORME DE PROYECTA SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 17 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 17 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 17 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 17 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
- C/ PADILLA 6 2 - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 16 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 133, S 8, H M 302609, I/A 15 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 132, S 8, H M 302609, I/A 14 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17595 , F 132, S 8, H M 302609, I/A 13 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-28