PROVISA COSTA SL - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social PROVISA COSTA SL
CIF B92628510
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 11/02/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario EMILIO GARCIA MORENO E HIJOS SL
VINCULACIONES DE PROVISA COSTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROVISA COSTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMILIO GARCIA MORENO E HIJOS SL | Socio Unico | 16/02/2016 | 17/02/2022 |
Garcia Avila Anastasio | Administrador Mancomunado | 22/01/2016 | 17/02/2022 |
Garcia Avila Anastasio | Liquidador Solidario | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Garcia Avila Humberto | Administrador Mancomunado | 22/01/2016 | 17/02/2022 |
Garcia Avila Humberto | Liquidador Solidario | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Garcia Goldsmith Emilio | Administrador Mancomunado | 22/01/2016 | 17/02/2022 |
Garcia Goldsmith Emilio | Liquidador Solidario | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Gamez Sanchez David Sergio | Apoderado | 16/02/2016 | |
Garcia Avila Humberto | Administrador Unico | 22/01/2016 |
ACTOS BORME DE PROVISA COSTA SL
- Mediante diligencia extendida en la escritura por el mismo Notario autorizante el 15 de julio de 2022, hace constar que la Junta Universal fue celebrada el día 17 de diciembre de 2021, cuando en realidad fue el día 20 de diciembre de 2021, quedando rectificada la inscripción 6ª en tal sentido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 145, S 8, H MA 76600, I/A 7 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 6 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 5 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782, L 2693, F 144, S 8, H MA 76600, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-29