PROVIMED SELECCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Machado, 5
Código Postal 02660
Municipio Caudete
Provincia Albacete
Razón Social PROVIMED SELECCION SL
CIF B02396828
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/08/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMOCIONES ORTISAM SL
VINCULACIONES DE PROVIMED SELECCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROVIMED SELECCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Muñoz Enrique | Administrador Unico | 07/03/2013 | 21/11/2022 |
Ortega Muñoz Enrique | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
PROMOCIONES ORTISAM SL | Socio Unico | 07/03/2013 | 21/11/2022 |
Arres Segovia Juan Francisco | Administrador Mancomunado | 07/03/2013 | |
Camarasa Gomez Salvador | Administrador Mancomunado | 07/03/2013 | |
Ortega Muñoz Enrique | Administrador Mancomunado | 07/03/2013 |
ACTOS BORME DE PROVIMED SELECCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 66, S 8, H AB 14965, I/A 7 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 66, S 8, H AB 14965, I/A 7 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 66, S 8, H AB 14965, I/A 7 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 66, S 8, H AB 14965, I/A 7 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 67, S 8, H AB 14965, I/A 6 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 67, S 8, H AB 14965, I/A 6 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 67, S 8, H AB 14965, I/A 6 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 67, S 8, H AB 14965, I/A 6 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-02
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866, L 630, F 67, S 8, H AB 14965, I/A 5 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-02