PROVILSA 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Generalitat, 7
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROVILSA 2008 SL
CIF B53951331
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROVILSA 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROVILSA 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Sanchez Jesus | Liquidador | 02/12/2014 | 26/10/2017 |
Martinez Sanchez Jesus | Administrador Unico | 16/07/2013 | 02/12/2014 |
Martinez Sanchez Jesus | Administrador Solidario | 21/09/2012 | 16/07/2013 |
Martinez Sanchez Sebastian | Administrador Solidario | 21/09/2012 | 16/07/2013 |
Martinez Sanchez Jesus | Administrador Mancomunado | 15/06/2009 | 21/09/2012 |
Martinez Sanchez Sebastian | Administrador Mancomunado | 15/06/2009 | 21/09/2012 |
Martinez Selles Francisco | Administrador Mancomunado | 15/06/2009 |
ACTOS BORME DE PROVILSA 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 10 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 10 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 9 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-03
- PLAZA DE LA GENERALITAT 7 7 B (VILLAJOYOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 8 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 8 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 8 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 8 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-03
Capital Anterior: | 228.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 213.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 134, S 8, H A 88976, I/A 7 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-03