PROVEXILON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Rabassaires, 28
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROVEXILON SL
CIF B67092098
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/10/2017
Página Web www.provexilon.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROVEXILON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROVEXILON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Gomez David | Administrador Solidario | 28/12/2018 | 13/01/2022 |
Tapies Ferrando Jaume | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Tapies Ferrando Jaume | Administrador Solidario | 28/12/2018 | 13/01/2022 |
Gutierrez Gomez David | Administrador Unico | 27/11/2018 | 28/12/2018 |
Gutierrez Gomez David | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 27/11/2018 |
Tapies Ferrando Jaume | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 27/11/2018 |
ACTOS BORME DE PROVEXILON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 189, S 8, H B 510691, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 189, S 8, H B 510691, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 189, S 8, H B 510691, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 189, S 8, H B 510691, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 189, S 8, H B 510691, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 188, S 8, H B 510691, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 188, S 8, H B 510691, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 187, S 8, H B 510691, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
Dirección:AV DELS RABASSAIRES NUM.28 P.1 (MOLLET DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:10/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA, ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA EN MATERIA DE SOFTWARE, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE COMUNICACION E INFORMATICA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 187, S 8, H B 510691, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08