PROTONCEL VALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Álvaro de Bazán, 3
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTONCEL VALENCIA SL
CIF B98717598
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 05/03/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROTONCEL VALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTONCEL VALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Liquidador Mancomunado | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
Garcia Del Moral Betzen Jorge | Administrador Mancomunado | 07/04/2015 | 27/09/2017 |
Miguel Belenguer Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
Miguel Belenguer Jose Luis | Administrador Mancomunado | 07/04/2015 | 27/09/2017 |
COMPLEJOS EMPRESARIALES DE LEVANTE SL | Socio Unico | 07/04/2015 | 21/07/2015 |
LUJOS VALENCIA SL | Socio Unico | 21/07/2015 | 21/07/2015 |
ACTOS BORME DE PROTONCEL VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 38.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.295,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 176, S 8, H V 164559, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 174, S 8, H V 164559, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 174, S 8, H V 164559, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46