PROTO TECH LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social PG CAN CANYET-NAVE 6
Código Postal 08754
Municipio El Papiol
Provincia Barcelona
Razón Social PROTO TECH LEVANTE SL
CIF B65970782
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Fecha de Constitución 18/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROTO TECH LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTO TECH LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zarco Puente Carlos | Administrador Concursal | 02/10/2019 | 10/10/2022 |
Correa Busto Jose Luis | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 19/10/2021 |
Pales Macian Pablo | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 19/10/2021 |
ACTOS BORME DE PROTO TECH LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 168, S 8, H B 436477, I/A 5 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2019, AUTO FIRME DE FECHA 29/07/2022, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 168, S 8, H B 436477, I/A 5 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 168, S 8, H B 436477, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2019, AUTOS FIRMES DE FECHAS 02/09/2020: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, Y 15/04/2021: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 168, S 8, H B 436477, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 168, S 8, H B 436477, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2019, AUTO FIRME DE FECHA 20/05/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 167, S 8, H B 436477, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 167, S 8, H B 436477, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
- PG CAN CANYET-NAVE 6 (PAPIOL (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 167, S 8, H B 436477, I/A 2 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 166, S 8, H B 436477, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Dirección:CR CAN AMAT 10, NAVE 3 (ABRERA)
Comienzo de operaciones:18/12/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:MECANIZACION DE LAS PIEZAS Y ELEMENTOS METALICOS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PARA LA INDUSTRIA,PROYECCUION,CONSTRUCCION,REPARACION,MONTAJE Y VENTADE MATRICES,TRABAJOS DE DISEÑO DE PROTOTIPOS PARA LA INDUSTRIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 166, S 8, H B 436477, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08