PROTESIS DENTAL C. CHUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Erudit Orellana, 2
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTESIS DENTAL C. CHUST SL
CIF B98624984
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario CORUS DENTAL INSTITUTE SL
VINCULACIONES DE PROTESIS DENTAL C. CHUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTESIS DENTAL C. CHUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chust Lopez Cesar Antonio | Apoderado | 28/07/2021 | 15/02/2023 |
CORUS DENTAL INSTITUTE SL | Socio Unico | 27/07/2021 | 15/02/2023 |
CORUS DENTAL INSTITUTE SL | Administrador Unico | 27/07/2021 | 15/02/2023 |
Chust Lopez Cesar Antonio | Administrador Unico | 15/03/2017 | 27/07/2021 |
Dicks Vanessa Jane | Socio Unico | 07/04/2014 | 27/07/2021 |
Dicks Vanessa Jane | Administrador Unico | 07/04/2014 | 15/03/2017 |
ACTOS BORME DE PROTESIS DENTAL C. CHUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 221, S 8, H V 159019, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 221, S 8, H V 159019, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 221, S 8, H V 159019, I/A 5 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 221, S 8, H V 159019, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-46
- A los efectos del art. 143 del RRM se deja constancia, que la persona física designada por la entidad "CORUS DENTAL INSTITUTE SL" para que la represente en el desempeño de las funciones de Administrador Unico, es D. JUAN ROMA VIVES, NIF 46.239.243-C. Modificados y refundidos los Estatutos Sociales en un nuevo texto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9778, L 7060, F 219, S 8, H V 159019, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46