PROTEGITAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 6
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTEGITAS SL
CIF B86677069
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 04/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROTEGITAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTEGITAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corredoira Delgado Dario Eugenio | Administrador Unico | 21/01/2016 | 03/08/2023 |
Corredoira Delgado Dario Eugenio | Liquidador | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
Higueras Suarez Luis Alfonso | Administrador Unico | 27/03/2013 | 21/01/2016 |
ACTOS BORME DE PROTEGITAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 44, S 8, H M 555485, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 44, S 8, H M 555485, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 44, S 8, H M 555485, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 44, S 8, H M 555485, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
- AVDA DE LEOPOLDO CALVO SOTELO BUSTELO 6 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 44, S 8, H M 555485, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 43, S 8, H M 555485, I/A 2 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 43, S 8, H M 555485, I/A 2 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 41, S 8, H M 555485, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Dirección:C/ JOSE DE SILVA 24 - BAJO DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/03/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La prestación de todo tipo de servicios de asesoramiento contable, mercantil, fiscal, registral y laboral así como la preparación y elaboración deinformes sobres dichas materias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30864 , F 41, S 8, H M 555485, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28