PROTECTORA DE CARNES SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL MESETA DE SALINAS, CALLE B 10 -
Código Postal 31191
Municipio Galar
Provincia Navarra
Razón Social PROTECTORA DE CARNES SL
CIF B71161822
Capital Social 4287500.0 Euros
Actividad Procesado y conservación de carne
Fecha de Constitución 26/11/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BDO QUOTA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROTECTORA DE CARNES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTECTORA DE CARNES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO QUOTA AUDITORES SL | Auditor | 03/10/2019 | 23/06/2020 |
Canalejo Larrainzar Joaquin | Consejero | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Cia Barrio Jesus-javier | Secretario No Consejero | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Elizari Garayoa Jesus | Presidente | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Elizari Garayoa Jesus | Consejero | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Elizari Garayoa Jesus | Apoderado | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Erviti Lopez Alfredo | Apoderado | 16/05/2017 | 23/06/2020 |
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SL | Consejero | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Torres Zalba Juan | Vicesecretario No Consejero | 26/05/2015 | 23/06/2020 |
Elizari Garayoa Jesus | Administrador Unico | 16/12/2013 | 26/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROTECTORA DE CARNES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 79, S 8, H NA 33623, I/A 14 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 79, S 8, H NA 33623, I/A 14 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 79, S 8, H NA 33623, I/A 14 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 79, S 8, H NA 33623, I/A 14 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Capital Anterior: | 3.822.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 465.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.287.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 79, S 8, H NA 33623, I/A 12 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Capital Anterior: | 3.651.875,00 | Euros |
Aumento de capital: | 170.625,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.822.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 78, S 8, H NA 33623, I/A 11 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 78, S 8, H NA 33623, I/A 10 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-31
Capital Anterior: | 3.501.875,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.651.875,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 78, S 8, H NA 33623, I/A 9 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 23º de los estatutos sociales a consecuencia del cambio en el régimen retributivo del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 78, S 8, H NA 33623, I/A 8 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 224, S 8, H NA 33623, I/A 7 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-31