PROTECTIA WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Costa Brava, 7
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTECTIA WORLD SL
CIF B65362311
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Gestión de recursos informáticos
Fecha de Constitución 16/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROTECTIA WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTECTIA WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reñe Zarza Alejandro | Administrador Unico | 21/01/2014 | 25/04/2023 |
Reñe Zarza Alejandro | Liquidador | 25/04/2023 | 25/04/2023 |
Garcia Campos Begoña | Administrador Unico | 21/09/2010 | 21/01/2014 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 30/06/2010 | 21/09/2010 |
ACTOS BORME DE PROTECTIA WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
- CL COSTA BRAVA Num.7 P.2 PTA.4 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
- CONSTANCIA DE UNIPERSONALIDAD. SIENDO EL SOCIO UNICO: ALEJANDRO REÑE ZARZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 131, S 8, H B 398117, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
- LA FABRICACION,IMPORTACION,EXPORTACION,LA INTERMEDIACION Y EL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS Y MATERIAL RELACIONADO CON ORDENADORES Y PROGRAMAS PARA LOS MISMOS,APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS,TELEFONIA...ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 130, S 8, H B 398117, I/A 2 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
- CL MANUEL DE FALLA Num.22 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 130, S 8, H B 398117, I/A 2 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41986 , F 130, S 8, H B 398117, I/A 2 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08