PROTECCION DE BIENES Y SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PUJADAS, NUMEROS 77-79 P.2 PTA.2
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PROTECCION DE BIENES Y SEGURIDAD SL
CIF B65597114
Capital Social 307400.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 27/06/2011
Página Web www.pbseguridad.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NIX GRUP DE SEGURETAT SL
VINCULACIONES DE PROTECCION DE BIENES Y SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTECCION DE BIENES Y SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Muñoz Cristina | Apoderado Solidario | 16/05/2018 | 19/04/2023 |
Calvo Muñoz Cristina | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 19/04/2023 |
Mas Vilardell Pedro | REPR.143 RRM | 22/01/2021 | 19/04/2023 |
NIX GRUP DE SEGURETAT SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | 19/04/2023 |
Perez Canet Montserrat | Apoderado Solidario | 03/02/2021 | 19/04/2023 |
Ullastre Cucala Montserrat | Apoderado Solidario | 03/02/2021 | 19/04/2023 |
Reig Calle Cristina Ascension | Apoderado | 29/11/2012 | 22/01/2021 |
Reig Calle Cristina Ascension | Consejero | 19/04/2013 | 22/01/2021 |
Ribera Coronas Mario | Presidente | 19/04/2013 | 22/01/2021 |
Ribera Coronas Mario | Consejero | 19/04/2013 | 22/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROTECCION DE BIENES Y SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 140, S 8, H B 415186, I/A 14 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
- Sociedades absorbidas: PROTECCION DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 137, S 8, H B 415186, I/A 13 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Capital Anterior: | 225.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 82.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 307.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 137, S 8, H B 415186, I/A 13 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 12 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "NIX GRUP DE SEGURETAT,SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 10 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 10 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 10 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 136, S 8, H B 415186, I/A 9 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 135, S 8, H B 415186, I/A 8 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08