PROTEAS DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTEAS DE INVERSIONES SICAV
Página Web www.andbank.es/wealthmanagement
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Villaverde Sanchez-covisa Jose
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROTEAS DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTEAS DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 14/10/2014 | 18/02/2020 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 23/10/2012 | 18/02/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/07/2015 | 18/02/2020 |
Fernandez Canseco Juan Antonio | Consejero | 14/02/2018 | 18/02/2020 |
STEMPER AUDITORES SL | Auditor | 11/10/2012 | 18/02/2020 |
Villaverde Sanchez Covisa Angel | Secretario | 26/09/2012 | 18/02/2020 |
Villaverde Sanchez-covisa Antonio | Consejero | 26/09/2012 | 18/02/2020 |
Villaverde Sanchez-covisa Jose | Presidente | 26/09/2012 | 18/02/2020 |
Villaverde Sanchez-covisa Jose | Consejero | 26/09/2012 | 18/02/2020 |
Ray Gonzalez Raquel | Consejero | 26/09/2012 | 14/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROTEAS DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 73, S 8, H M 268598, I/A 31 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 73, S 8, H M 268598, I/A 31 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
- Con fecha 16 de julio de 2019 se ha insertado en la página web www.andbank.es/wealthmanagement de la sociedad ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA, Entidad Gestora, el proyecto común de fusión relativo a la fusión entre EULER INVESTMENTS SICAV SA,como Sociedad absorbente y PROTEAS DE INVERSIONES,SICAV SA, como Sociedad Absorbida, aprobado con fecha 27 de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 73, S 8, H M 268598, I/A 30 M (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 73, S 8, H M 268598, I/A 30 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
- C/ SERRANO 37 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 72, S 8, H M 268598, I/A 29 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 72, S 8, H M 268598, I/A 29 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 72, S 8, H M 268598, I/A 29 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
- Creación de la página web corporativa: www.andbank.es/wealthmanagement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 72, S 8, H M 268598, I/A 28 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Funcionamiento Junta General.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 72, S 8, H M 268598, I/A 28 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21316 , F 71, S 8, H M 268598, I/A 27 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28