PROTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Vic, 10
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social PROTE SL
CIF B08467177
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arderiu Biosca Salvador | Liquidador | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
Arderiu Biosca Salvador | Administrador Mancomunado | 20/11/2012 | 01/09/2014 |
Rosanas Masnou Jose | Liquidador | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
Rosanas Masnou Josep | Administrador Mancomunado | 20/11/2012 | 01/09/2014 |
ACTOS BORME DE PROTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23639 , F 32, S 8, H B 56541, I/A 11 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23639 , F 32, S 8, H B 56541, I/A 11 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23639 , F 32, S 8, H B 56541, I/A 11 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23639 , F 32, S 8, H B 56541, I/A 10 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23639 , F 32, S 8, H B 56541, I/A 10 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08